COTELAC HISPANIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 264
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COTELAC HISPANIA SA
CIF A62596762
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COTELAC HISPANIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COTELAC HISPANIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christophe Michel Louapre | Apoderado | 30/12/2022 | |
Laurent Michel Frealle | Apoderado | 30/12/2022 | |
Pierre Francois Marius Pernod | Administrador Unico | 03/08/2022 | 30/12/2022 |
Pierre Pernod | Liquidador | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Vicente Rodriguez Esther | Apoderado | 30/12/2022 | |
Pierre Francois Marius Pernod | Administrador Unico | 07/01/2019 | 03/08/2022 |
Pierre Francois Marius Pernod | Administrador Unico | 01/10/2013 | 07/01/2019 |
ACTOS BORME DE COTELAC HISPANIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 152, S 8, H B 235866, I/A 10 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 152, S 8, H B 235866, I/A 10 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 152, S 8, H B 235866, I/A 10 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 9 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 8 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08