RIBES AYMAMI MARIA MAR
Informe ejecutivo de RIBES AYMAMI MARIA MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIBES AYMAMI MARIA MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
ASESORIA INTEGRAL DE SEGUROS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGUROS | Apoderado | 25/07/2024 |
VINCULACIONES DE RIBES AYMAMI MARIA MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBES AYMAMI MARIA MAR
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 23484, I/A 17 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 25054, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Empresa: BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 3627,2 , I/ 41 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-25
Empresa: GESTORA DE SEGUROS AGRARIOS SL
Apoderado
- Ribes Aymami Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 8, S 8, H L 19514, I/A 12 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Apoderado
- Ribes Aymami Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 39, S 8, H L 23484, I/A 12 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-25
Apoderado
- Ribes Aymami Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 161, S 8, H L 23484, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-25
Empresa: GESTORA DE SEGUROS AGRARIOS SL
Apoderado
- Ribes Aymami Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 6, S 8, H L 19514, I/A 6 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-25
Información de RIBES AYMAMI MARIA MAR
Mostramos los datos de RIBES AYMAMI MARIA MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBES AYMAMI MARIA MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos