VALDIVIA MORAL BLANCA
Informe ejecutivo de VALDIVIA MORAL BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALDIVIA MORAL BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKERS CONSULTORES DE SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 27/09/2024 | |
ASESORIA INTEGRAL DE SEGUROS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
ASESORIA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGUROS | Apoderado | 25/07/2024 | |
MAURA BROKERS SL | Apoderado Solidario | 22/07/2024 | |
GUILLERMO ADELL CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
SABSEG GROUP SL | Apoderado Solidario | 08/07/2024 | |
INTERNATIONAL CREDIT BROKER ALLIANCE IBERICA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
CARANTIA TRES SL CORREDURIA DE SEGUROS | Apoderado | 27/06/2024 | |
ORES Y BRYAN CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 26/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALDIVIA MORAL BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIA MORAL BLANCA
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio Antonio
- Alex Mora Estopa
- Alsina Sola Carles
- Bau Daniel Rodrigo
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Maria Cristina
- Escrig Aparicio Rosa
- Espinosa Rodrigo Ines Maria
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Mataix David Tomas
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Monroy Lara Antonio
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Del Mar
- Rico Giner Maria
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 795215, I/A 4 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 23484, I/A 17 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 25054, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Empresa: BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 3627,2 , I/ 41 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-25
Empresa: MAURA BROKERS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 742401, I/A 9 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Piedrola Baez Blanca
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 275977, I/A 9 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: SABSEG GROUP SL
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 562410, I/A 18 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 237966, I/A 14 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio Antonio
- Bau Daniel Rodrigo
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa
- Espinosa Rodrigo Ines Maria
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Mataix David Tomas
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Piedrola Baez Blanca
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229305, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 575, I/A 23 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-29
VER MAS ACTOS
Información de VALDIVIA MORAL BLANCA
Mostramos los datos de VALDIVIA MORAL BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIA MORAL BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos