RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKERS CONSULTORES DE SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 27/09/2024 |
VINCULACIONES DE RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio Antonio
- Alex Mora Estopa
- Alsina Sola Carles
- Bau Daniel Rodrigo
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Maria Cristina
- Escrig Aparicio Rosa
- Espinosa Rodrigo Ines Maria
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Mataix David Tomas
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Monroy Lara Antonio
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Del Mar
- Rico Giner Maria
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 795215, I/A 4 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Administrador Solidario
- Blanco Ortega Maria Lourdes
- Ribes Aymami Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 16, S 8, H L 25054, I/A 6 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-25
Empresa: GESTORA DE SEGUROS AGRARIOS SL
Administrador Solidario
- Blanco Ortega Maria Lourdes
- Ribes Aymami Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 7, S 8, H L 19514, I/A 10 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-25
Administrador Solidario
- Blanco Ortega Maria Lourdes
- Ribes Aymami Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 13, S 8, H L 25054, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: GESTORA DE SEGUROS AGRARIOS SL
Administrador Solidario
- Ribes Aymami Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 7, S 8, H L 19514, I/A 9 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-25
Información de RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBES AYMAMI MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos