TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
Informe ejecutivo de TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES GAVIOTA SA | Administrador Solidario | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
CARMELO TOSCO SA | Liquidador | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
CARMELO TOSCO SA | Administrador Unico | 15/01/2018 | 30/06/2023 |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Secretario | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Consejero Delegado Solidario | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Liquidador | 10/04/2018 | 10/04/2018 |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Consejero | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO SA | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
CARMELO TOSCO SA | Secretario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
CARMELO TOSCO SA | Consejero | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Liquidador
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Administrador Unico
- Tosco Garcia Angeles Maria
Liquidador
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 14 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-38
Empresa: CARMELO TOSCO E HIJOS SL
Liquidador
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 132, S 8, H TF 15063, I/A 8 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Empresa: CARMELO TOSCO E HIJOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Liquidador
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
- Tosco Garcia Angeles Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 132, S 8, H TF 15063, I/A 8 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Administrador Unico
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 13 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 27, S 8, H TF 1158, I/A 22 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
VER MAS ACTOS
Información de TOSCO GARCIA ANGELES MARIA
Mostramos los datos de TOSCO GARCIA ANGELES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSCO GARCIA ANGELES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos