TOSCO GARCIA ANA LUISA
Informe ejecutivo de TOSCO GARCIA ANA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TOSCO GARCIA ANA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Consejero Delegado Solidario | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Vicepresidente | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO E HIJOS SL | Consejero | 10/04/2018 | |
CARMELO TOSCO SA | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
CARMELO TOSCO SA | Consejero | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
CARMELO TOSCO SA | Vicepresidente | 27/11/2012 | |
CARMELO TOSCO SA | Administrador Solidario | 27/11/2012 | 27/11/2012 |
VINCULACIONES DE TOSCO GARCIA ANA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSCO GARCIA ANA LUISA
Empresa: CARMELO TOSCO E HIJOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tosco Garcia Ana Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 132, S 8, H TF 15063, I/A 8 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 27, S 8, H TF 1158, I/A 22 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Administrador Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 27, S 8, H TF 1158, I/A 22 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Administrador Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 26, S 8, H TF 1158, I/A 21 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: CARMELO TOSCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Consejero
- Garcia Perez Maria Luisa
- Tosco Garcia Ana Luisa
- Tosco Garcia Angeles Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tosco Garcia Ana Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 26, S 8, H TF 1158, I/A 21 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Información de TOSCO GARCIA ANA LUISA
Mostramos los datos de TOSCO GARCIA ANA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOSCO GARCIA ANA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos