CARMELO TOSCO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno La Triciada, 4
Código Postal 38208
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARMELO TOSCO SA
CIF A38037149
Capital Social 1651575.48 Euros
Órgano Administración Administrador único
Auditor G. PITTI AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CARMELO TOSCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARMELO TOSCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G. PITTI AUDITORES SL | Auditor | 07/07/2010 | 30/06/2023 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Liquidador | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Administrador Unico | 15/01/2018 | 30/06/2023 |
Garcia Perez Maria Luisa | Presidente | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Garcia Perez Maria Luisa | Consejero | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Tosco Garcia Ana Luisa | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Tosco Garcia Ana Luisa | Consejero | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Consejero Delegado Solidario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Secretario | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Consejero | 27/11/2012 | 15/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARMELO TOSCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 29 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
- En virtud de oficio expedido el día 21 de septiembre de 2018, por el/la Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº6 de Santa Cruz de Tenerife, don/doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, con número de procedimiento 68/2018, y según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, se declara la "INSOLVENCIA" de la sociedad de esta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 135, S 8, H TF 1158, I/A M5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-38
- CMNO LA TRICIADA 4 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 149, S 8, H TF 1158, I/A 28 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 27 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Capital Anterior: | 1.618.519,93 | Euros |
Aumento de capital: | 33.055,55 | Euros |
Capital Actual: | 1.651.575,48 | Euros |
Porcentaje: | 2,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 148, S 8, H TF 1158, I/A 26 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-38