VIAJES GAVIOTA SA - EXTINGUIDA
Razón Social VIAJES GAVIOTA SA
CIF A38027082
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIAJES GAVIOTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES GAVIOTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Exposito Juan Manuel | Liquidador Solidario | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Acosta Exposito Juan Manuel | Administrador Solidario | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
Garcia Perez Maria Luisa | Administrador Solidario | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
Marrero Cerracedo Macario Roberto | Apoderado | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
Tosca Garcia Angeles Maria | Liquidador Solidario | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Tosco Garcia Angeles Maria | Administrador Solidario | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
Garcia Perez Maria Luisa | Administrador Solidario | 28/12/2009 |
ACTOS BORME DE VIAJES GAVIOTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 14 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 13 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-8-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 12 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-38