ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES GAVIOTA SA | Liquidador Solidario | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
VIAJES GAVIOTA SA | Administrador Solidario | 28/12/2009 | 05/07/2023 |
VINCULACIONES DE ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Liquidador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosca Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Liquidador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosca Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 31, S 8, H TF 35132, I/A 15 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 14 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 13 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: VIAJES GAVIOTA SA
Administrador Solidario
- Acosta Exposito Juan Manuel
- Tosco Garcia Angeles Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 30, S 8, H TF 35132, I/A 11 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-38
Información de ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA EXPOSITO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos