SENABRE SEGRELLES VICENTE
Informe ejecutivo de SENABRE SEGRELLES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SENABRE SEGRELLES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 02/08/2024 | |
REDES SINTETICAS SA | Secretario | 02/08/2024 |
VINCULACIONES DE SENABRE SEGRELLES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENABRE SEGRELLES VICENTE
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Mayor Pedro
- Lloret Ruiz Agustin
- Miralles Garre Manuel
- Segrelles Lloret Angela
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
- Senabre Segrelles Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10227, I/A 12 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Mayor Pedro
- Lloret Ruiz Agustin
- Miralles Garre Manuel
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
- Senabre Segrelles Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10227, I/A 12 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Mayor Pedro
- Lloret Ruiz Agustin
- Miralles Garre Manuel
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
- Senabre Segrelles Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Garre Victoria Pepa
- Lloret Mayor Pedro
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
- Senabre Segrelles Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Secretario
- Senabre Segrelles Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 9 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Ruiz Vicente
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Información de SENABRE SEGRELLES VICENTE
Mostramos los datos de SENABRE SEGRELLES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENABRE SEGRELLES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos