MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 29/12/2010 | 30/07/2019 |
VINCULACIONES DE MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Garre Victoria Pepa
- Lloret Mayor Pedro
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Ruiz Vicente
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Perez Rosa
- Lloret Ruiz Vicente
- Miralles Pastor Manuel
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Soler Pedro
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Información de MIRALLES RIVES MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MIRALLES RIVES MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES RIVES MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos