LLORET RUIZ VICENTE
Informe ejecutivo de LLORET RUIZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORET RUIZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES SINTETICAS SA | Secretario | 29/12/2010 | 18/07/2016 |
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 29/12/2010 | 18/07/2016 |
VINCULACIONES DE LLORET RUIZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET RUIZ VICENTE
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Ruiz Vicente
Secretario
- Lloret Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 9 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Secretario
- Lloret Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Lloret Ruiz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Lloret Ruiz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Información de LLORET RUIZ VICENTE
Mostramos los datos de LLORET RUIZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET RUIZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos