SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
Informe ejecutivo de SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 30/07/2019 | 02/08/2024 |
REDES SINTETICAS SA | Vicepresidente | 30/07/2019 | 02/08/2024 |
REDES SINTETICAS SA | Vicepresidente | 13/08/2014 | 30/07/2019 |
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 29/12/2010 | 30/07/2019 |
REDES SINTETICAS SA | Presidente | 06/06/2014 | 13/08/2014 |
REDES SINTETICAS SA | Vicepresidente | 29/12/2010 | 06/06/2014 |
VINCULACIONES DE SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Mayor Pedro
- Lloret Ruiz Agustin
- Miralles Garre Manuel
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10227, I/A 12 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Mayor Pedro
- Lloret Ruiz Agustin
- Miralles Garre Manuel
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Garre Victoria Pepa
- Lloret Mayor Pedro
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Ruiz Vicente
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 7 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Presidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 7 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
- Lloret Perez Rosa
- Lloret Ruiz Vicente
- Miralles Pastor Manuel
- Miralles Rives Maria Carmen
- Segrelles Lloret Maria Francisca
- Senabre Segrelles Vicente
- Soriano Mingot Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Segrelles Lloret Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Información de SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA
Mostramos los datos de SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGRELLES LLORET MARIA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos