LLORET MAYOR PEDRO
Informe ejecutivo de LLORET MAYOR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORET MAYOR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES SINTETICAS SA | Consejero | 02/08/2024 | |
CENTRO MEDICO LA CREUETA SL | Administrador Unico | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE LLORET MAYOR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET MAYOR PEDRO
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10227, I/A 12 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
- Lloret Mayor Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 10227, I/A 12 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
- Lloret Mayor Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Consejero
Presidente
- Lloret Mayor Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 99, S 8, H A 10227, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: CENTRO MEDICO LA CREUETA SL
Administrador Unico
- Lloret Mayor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 137, S 8, H A 47410, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-03
Empresa: CENTRO MEDICO LA CREUETA SL
Consejero Delegado
- Lloret Mayor Pedro
Consejero
Presidente
Secretario
- Lloret Mayor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 137, S 8, H A 47410, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-03
Empresa: REDES SINTETICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 98, S 8, H A 10227, I/A 8 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Información de LLORET MAYOR PEDRO
Mostramos los datos de LLORET MAYOR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET MAYOR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos