SEBASTIAN SIDERA MANCINI
Informe ejecutivo de SEBASTIAN SIDERA MANCINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEBASTIAN SIDERA MANCINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
AUXILIAR DE SERVEIS SL | Consejero | 07/11/2012 | 03/02/2016 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN SIDERA MANCINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN SIDERA MANCINI
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 43, S 8, H GI 981, I/A 17 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-17
Empresa: AUXILIAR DE SERVEIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Joaquim Gener Gascons
- Narcis Duran Frigola
- Sebastian Sidera Mancini
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 10 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: AUXILIAR DE SERVEIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Sebastian Sidera Mancini
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 16, S 8, H GI 5884, I/A 9 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-17
Información de SEBASTIAN SIDERA MANCINI
Mostramos los datos de SEBASTIAN SIDERA MANCINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN SIDERA MANCINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos