AUXILIAR DE SERVEIS SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social AUXILIAR DE SERVEIS SL
CIF B17231721
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUXILIAR DE SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUXILIAR DE SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marta Font Paretas | Apoderado | 22/05/2017 | 04/02/2022 |
Narcis Duran Frigola | Administrador Unico | 03/02/2016 | 04/02/2022 |
Narcis Duran Frigola | Liquidador | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP | Auditor | 03/02/2016 | |
Joaquim Gener Gascons | Consejero | 03/02/2016 | |
Joaquim Gener Gascons | Secretario | 07/11/2012 | 03/02/2016 |
Joaquim Gener Gascons | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2012 | 03/02/2016 |
Narcis Duran Frigola | Consejero | 03/02/2016 | |
Narcis Duran Frigola | Presidente | 07/11/2012 | 03/02/2016 |
Narcis Duran Frigola | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2012 | 03/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUXILIAR DE SERVEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 18, S 8, H GI 5884, I/A 12 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 18, S 8, H GI 5884, I/A 12 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 18, S 8, H GI 5884, I/A 12 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 18, S 8, H GI 5884, I/A 12 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 11 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-17
- Se establece que la duración del cargo de administrador sea por tiempo indefinido. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 10 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 10 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 10 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 17, S 8, H GI 5884, I/A 10 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-17
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 16, S 8, H GI 5884, I/A 9 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-17