SUSANA CASTAÑO GIL
Informe ejecutivo de SUSANA CASTAÑO GIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUSANA CASTAÑO GIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Administrador Unico | 19/04/2017 | 28/12/2018 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Secretario | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 20/05/2013 | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE SUSANA CASTAÑO GIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSANA CASTAÑO GIL
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Administrador Unico
- Susana Castaño Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 44, S 8, H GI 981, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Administrador Unico
- Susana Castaño Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 43, S 8, H GI 981, I/A 17 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
- Susana Castaño Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 43, S 8, H GI 981, I/A 17 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
- Susana Castaño Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-17
Información de SUSANA CASTAÑO GIL
Mostramos los datos de SUSANA CASTAÑO GIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSANA CASTAÑO GIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos