ARMANDO CALVET RAFEL
Informe ejecutivo de ARMANDO CALVET RAFEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARMANDO CALVET RAFEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 20/05/2013 | 01/07/2014 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 30/07/2009 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE ARMANDO CALVET RAFEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMANDO CALVET RAFEL
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 43, S 8, H GI 981, I/A 17 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 13 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alfons Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 13 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-17
Información de ARMANDO CALVET RAFEL
Mostramos los datos de ARMANDO CALVET RAFEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMANDO CALVET RAFEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos