ALFONSO ADROHER BONA
Informe ejecutivo de ALFONSO ADROHER BONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFONSO ADROHER BONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Presidente | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero Delegado | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 01/07/2014 | 19/04/2017 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Secretario | 20/05/2013 | 01/07/2014 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero Delegado | 20/05/2013 | 01/07/2014 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 20/05/2013 | 01/07/2014 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Secretario | 30/07/2009 | 20/05/2013 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero Delegado | 30/07/2009 | 20/05/2013 |
SERVEIS INDUSTRIALS SA | Consejero | 30/07/2009 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE ALFONSO ADROHER BONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO ADROHER BONA
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
- Alfonso Adroher Bona
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 43, S 8, H GI 981, I/A 17 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Armando Calvet Rafel
- Sebastian Sidera Mancini
- Susana Castaño Gil
Presidente
- Alfonso Adroher Bona
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
- Alfonso Adroher Bona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 16 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
- Susana Castaño Gil
Presidente
Secretario
- Alfonso Adroher Bona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
Presidente
Secretario
- Alfonso Adroher Bona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-17
Empresa: SERVEIS INDUSTRIALS SA
Consejero Delegado
- Alfonso Adroher Bona
Consejero
- Alfonso Adroher Bona
- Angel Castaño Gimeno
- Armando Calvet Rafel
- Maria Teresa Gimeno Salvans
Presidente
Secretario
- Alfonso Adroher Bona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 42, S 8, H GI 981, I/A 13 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-17
Información de ALFONSO ADROHER BONA
Mostramos los datos de ALFONSO ADROHER BONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO ADROHER BONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos