SALVADOR VIDAL IGNACIO
Informe ejecutivo de SALVADOR VIDAL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR VIDAL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE SALVADOR VIDAL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR VIDAL IGNACIO
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 151, S 8, H V 38261, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de SALVADOR VIDAL IGNACIO
Mostramos los datos de SALVADOR VIDAL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR VIDAL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos