CASINO TOMAS VICENTE
Informe ejecutivo de CASINO TOMAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASINO TOMAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero Delegado | 14/01/2009 | |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE CASINO TOMAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASINO TOMAS VICENTE
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
- Casino Tomas Vicente
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 151, S 8, H V 38261, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: FRUTAS HNOS CAYO SL
Liquidador Unico
- Casino Tomas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5466, L 2773, F 64, S 8, H V 47284, I/A 5 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-46
Empresa: FRUTAS HNOS CAYO SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Casino Tomas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5466, L 2773, F 64, S 8, H V 47284, I/A 5 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-46
Empresa: FRUTAS RAM SL
Administrador Unico
- Casino Tomas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8777, L 6063, F 160, S 8, H V 125205, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
- Casino Tomas Vicente
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
- Casino Tomas Vicente
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
- Casino Tomas Vicente
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Samuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de CASINO TOMAS VICENTE
Mostramos los datos de CASINO TOMAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASINO TOMAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos