DIEZ CISNEROS AGUSTIN
Informe ejecutivo de DIEZ CISNEROS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIEZ CISNEROS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA DEL FRIO SA | Presidente | 14/01/2009 | 23/04/2019 |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero | 14/01/2009 | 23/04/2019 |
INGENIERIA DIEZ CISNEROS SA | Administrador Unico | 23/05/2012 | 08/04/2014 |
PARQUE DE LA NATURALEZA FAUNA IBERICA SA | Consejero | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE DIEZ CISNEROS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ CISNEROS AGUSTIN
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero
- Diez Cisneros Agustin
Presidente
- Diez Cisneros Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 12 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: INGENIERIA DIEZ CISNEROS SA
Administrador Unico
- Diez Cisneros Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003, L 1315, F 134, S 8, H V 17807, I/A A (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
- Diez Cisneros Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
Empresa: INGENIERIA DIEZ CISNEROS SA
Administrador Unico
- Diez Cisneros Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003, L 1315, F 133, S 8, H V 17807, I/A 14 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diez Cisneros Agustin
- Orero Cavero Antonio Jacinto
- Orero Cavero Vicente
- Peris Orts Rafael
- Sancho Hurtado Carlos Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979, L 3285, F 189, S 8, H V 58273, I/A 6 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
- Diez Cisneros Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Samuel
Presidente
- Diez Cisneros Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de DIEZ CISNEROS AGUSTIN
Mostramos los datos de DIEZ CISNEROS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ CISNEROS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos