GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
Informe ejecutivo de GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA DEL FRIO SA | Presidente | 23/04/2019 | |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
- Garcia Fores Rafael Pascual
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 151, S 8, H V 38261, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Presidente
- Garcia Fores Rafael Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 12 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
Empresa: RAFAEL GARCIA FORES SL
Administrador Solidario
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Salas Moreno Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165, L 1477, F 110, S 8, H V 19921, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Samuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL
Mostramos los datos de GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FORES RAFAEL PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos