PUCHADES ORTIZ JORGE
Informe ejecutivo de PUCHADES ORTIZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUCHADES ORTIZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero Delegado Solidario | 23/04/2019 | |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Apoderado | 25/04/2014 | |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Secretario | 14/01/2009 | |
VALENCIANA DEL FRIO SA | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE PUCHADES ORTIZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHADES ORTIZ JORGE
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 151, S 8, H V 38261, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado Solidario
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 151, S 8, H V 38261, I/A 13 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Apoderado
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 11 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 150, S 8, H V 38261, I/A 10 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Ignacio
Presidente
Secretario
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Empresa: VALENCIANA DEL FRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casino Tomas Vicente
- Diez Cisneros Agustin
- Garcia Fores Rafael Pascual
- Puchades Ortiz Jorge
- Salvador Vidal Samuel
Presidente
Secretario
- Puchades Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 149, S 8, H V 38261, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de PUCHADES ORTIZ JORGE
Mostramos los datos de PUCHADES ORTIZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHADES ORTIZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos