RICHARD SCOTT ERMETI
Informe ejecutivo de RICHARD SCOTT ERMETI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RICHARD SCOTT ERMETI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI PRODUCTS SL | Apoderado | 13/08/2024 | |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 09/11/2018 | 02/06/2022 |
PELI BIOPHARMA SL | Secretario | 30/05/2019 | 02/06/2022 |
PELI PRODUCTS SL | Secretario | 30/05/2019 | 02/06/2022 |
PELI BIOPHARMA SL | Consejero | 30/05/2019 | 02/06/2022 |
PELI PRODUCTS SL | Secretario | 18/05/2021 | 02/06/2022 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 28/11/2013 | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE RICHARD SCOTT ERMETI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD SCOTT ERMETI
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Apoderado
- Richard Scott Ermeti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 155906, I/A 46 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- David John Williams
- Philip John Gyori
- Richard Scott Ermeti
Presidente
Secretario
- Richard Scott Ermeti
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 7 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- George Charles Platisa
- Philip John Gyori
- Richard Scott Ermeti
Presidente
Secretario
- Richard Scott Ermeti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 220, S 8, H B 155906, I/A 39 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Richard Scott Ermeti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 123, S 8, H B 155906, I/A 37 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Richard Scott Ermeti
Secretario
- Richard Scott Ermeti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 4, S 8, H B 430409, I/A 5 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
Secretario
- Richard Scott Ermeti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 123, S 8, H B 155906, I/A 35 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 122, S 8, H B 155906, I/A 34 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- Lyndon John Faulkner
- Richard Scott Ermeti
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 121, S 8, H B 155906, I/A 30 N (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 121, S 8, H B 155906, I/A 30 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Información de RICHARD SCOTT ERMETI
Mostramos los datos de RICHARD SCOTT ERMETI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD SCOTT ERMETI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos