JOHN KEVIN PADIAN
Informe ejecutivo de JOHN KEVIN PADIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOHN KEVIN PADIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI PRODUCTS SL | Secretario | 28/11/2013 | 13/12/2016 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 28/11/2013 | 13/12/2016 |
PELI BIOPHARMA SL | Consejero | 21/11/2012 | 07/12/2016 |
VINCULACIONES DE JOHN KEVIN PADIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN KEVIN PADIAN
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- John Kevin Padian
Secretario
- John Kevin Padian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 122, S 8, H B 155906, I/A 32 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- John Kevin Padian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 4, S 8, H B 430409, I/A 4 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- John Kevin Padian
- Lyndon John Faulkner
- Richard Scott Ermeti
Presidente
Secretario
- John Kevin Padian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 121, S 8, H B 155906, I/A 30 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
- John Kevin Padian
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 1, S 8, H B 430409, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de JOHN KEVIN PADIAN
Mostramos los datos de JOHN KEVIN PADIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN KEVIN PADIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos