DONALD ERVIN JORDAN
Informe ejecutivo de DONALD ERVIN JORDAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DONALD ERVIN JORDAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI PRODUCTS SL | Secretario | 13/12/2016 | 30/05/2019 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 13/12/2016 | 30/05/2019 |
PELI BIOPHARMA SL | Secretario | 03/12/2012 | 30/05/2019 |
PELI PRODUCTS SL | Secretario | 09/11/2018 | 30/05/2019 |
PELI BIOPHARMA SL | Consejero | 21/11/2012 | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE DONALD ERVIN JORDAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONALD ERVIN JORDAN
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
Secretario
- Donald Ervin Jordan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 4, S 8, H B 430409, I/A 5 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
Secretario
- Donald Ervin Jordan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 123, S 8, H B 155906, I/A 35 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Donald Ervin Jordan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 122, S 8, H B 155906, I/A 34 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
Secretario
- Donald Ervin Jordan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 122, S 8, H B 155906, I/A 32 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 2, S 8, H B 430409, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
- John Kevin Padian
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 1, S 8, H B 430409, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de DONALD ERVIN JORDAN
Mostramos los datos de DONALD ERVIN JORDAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONALD ERVIN JORDAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos