LYNDON JOHN FAULKNER
Informe ejecutivo de LYNDON JOHN FAULKNER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LYNDON JOHN FAULKNER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI BIOPHARMA SL | Presidente | 03/12/2012 | 09/09/2021 |
PELI BIOPHARMA SL | Consejero | 21/11/2012 | 09/09/2021 |
PELI PRODUCTS SL | Presidente | 09/11/2018 | 18/05/2021 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 09/11/2018 | 18/05/2021 |
PELI PRODUCTS SL | Presidente | 28/11/2013 | 17/09/2018 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 28/11/2013 | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE LYNDON JOHN FAULKNER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LYNDON JOHN FAULKNER
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Lyndon John Faulkner
Presidente
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 6 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- Lyndon John Faulkner
- Piero Marigo
Presidente
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 123, S 8, H B 155906, I/A 37 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 122, S 8, H B 155906, I/A 34 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- Lyndon John Faulkner
- Richard Scott Ermeti
Presidente
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 121, S 8, H B 155906, I/A 30 N (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Consejero
- John Kevin Padian
- Lyndon John Faulkner
- Richard Scott Ermeti
Presidente
- Lyndon John Faulkner
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 121, S 8, H B 155906, I/A 30 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 2, S 8, H B 430409, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Donald Ervin Jordan
- John Kevin Padian
- Lyndon John Faulkner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 1, S 8, H B 430409, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de LYNDON JOHN FAULKNER
Mostramos los datos de LYNDON JOHN FAULKNER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LYNDON JOHN FAULKNER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos