PHILIP JOHN GYORI
Informe ejecutivo de PHILIP JOHN GYORI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PHILIP JOHN GYORI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
PELI PRODUCTS SL | Administrador Unico | 02/06/2022 | 03/01/2024 |
PELI BIOPHARMA SL | Administrador Unico | 02/06/2022 | 03/01/2024 |
PELI PRODUCTS SL | Consejero | 18/05/2021 | 02/06/2022 |
PELI BIOPHARMA SL | Presidente | 09/09/2021 | 02/06/2022 |
PELI BIOPHARMA SL | Consejero | 09/09/2021 | 02/06/2022 |
VINCULACIONES DE PHILIP JOHN GYORI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILIP JOHN GYORI
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 223, S 8, H B 155906, I/A 44 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: PELI PRODUCTS EUROPEAN HUB SL
Administrador Unico
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48477 , F 134, S 8, H B 585218, I/A 6 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Administrador Unico
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 8 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Administrador Unico
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 7 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- David John Williams
- Philip John Gyori
- Richard Scott Ermeti
Presidente
- Philip John Gyori
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 7 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 220, S 8, H B 155906, I/A 39 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38066 , F 220, S 8, H B 155906, I/A 39 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: PELI BIOPHARMA SL
Consejero
- Philip John Gyori
Presidente
- Philip John Gyori
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 5, S 8, H B 430409, I/A 6 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Empresa: PELI PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 123, S 8, H B 155906, I/A 37 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Información de PHILIP JOHN GYORI
Mostramos los datos de PHILIP JOHN GYORI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILIP JOHN GYORI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos