RIBES GOMEZ EMILIO
Informe ejecutivo de RIBES GOMEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIBES GOMEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
BREADNUT DATA AND BUSINESS SL | Socio Unico | 08/01/2016 | 16/10/2019 |
BREADNUT DATA AND BUSINESS SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | 16/10/2019 |
BREADNUT DATA AND BUSINESS SL | Liquidador Unico | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 02/09/2009 | |
TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL | Liquidador | 02/09/2009 | 02/09/2009 |
ESSENCE VISION SL | Liquidador | 19/08/2009 | 19/08/2009 |
ESSENCE VISION SL | Administrador Solidario | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE RIBES GOMEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBES GOMEZ EMILIO
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Liquidador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Liquidador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: BREADNUT DATA AND BUSINESS SL
Liquidador Unico
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 203, S 8, H V 168458, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-46
Empresa: BREADNUT DATA AND BUSINESS SL
Administrador Unico
- Ribes Gomez Emilio
Liquidador Unico
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 203, S 8, H V 168458, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-46
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: BREADNUT DATA AND BUSINESS SL
Administrador Unico
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 201, S 8, H V 168458, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-46
Empresa: BREADNUT DATA AND BUSINESS SL
Socio Único
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10054, L 7336, F 201, S 8, H V 168458, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-46
Empresa: TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL
Liquidador
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8346, L 5637, F 16, S 8, H V 110196, I/A 4 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-46
Empresa: TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Klaren Arnoud Christiaan
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8346, L 5637, F 16, S 8, H V 110196, I/A 4 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-46
Empresa: ESSENCE VISION SL
Liquidador
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 129, S 8, H V 121234, I/A 2 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-46
VER MAS ACTOS
Información de RIBES GOMEZ EMILIO
Mostramos los datos de RIBES GOMEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBES GOMEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos