SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcis Monturiol I Estarriol, 21
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
CIF B98782337
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 01/12/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Fortes Jose Miguel | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Pascual Fortes Jose Miguel | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
Pastor Carbonell Maria Begoña | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
Ribes Gomez Emilio | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Ribes Gomez Emilio | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
Mc Bride Rhoda Marie | Administrador Unico | 01/12/2015 | 03/03/2016 |
ACTOS BORME DE SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Dirección:RONDA NARCIS MONTURIOL I ESTARRIOL 21 1 5F (PATERNA)
Comienzo de operaciones:01/12/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46