PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
FLASH LAB PROJECTS SL | Liquidador Mancomunado | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
FLASH LAB PROJECTS SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2015 | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Liquidador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 139, S 8, H V 168412, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Liquidador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 139, S 8, H V 168412, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 137, S 8, H V 168412, I/A 1 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-46
Información de PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR CARBONELL MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos