PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 15/01/2020 |
FLASH LAB PROJECTS SL | Liquidador Mancomunado | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
FLASH LAB PROJECTS SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2015 | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Liquidador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Liquidador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 195, S 8, H V 167991, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Liquidador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 139, S 8, H V 168412, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Liquidador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 139, S 8, H V 168412, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-46
Empresa: SKYLINE OPTICAL APPLICATIONS SL
Administrador Solidario
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10040, L 7322, F 194, S 8, H V 167991, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: FLASH LAB PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Pascual Fortes Jose Miguel
- Pastor Carbonell Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10053, L 7335, F 137, S 8, H V 168412, I/A 1 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-46
Información de PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL FORTES JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos