KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
Informe ejecutivo de KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS TORRES DE COTILLAS FOTOVOLTAICA SL | Administrador Unico | 16/11/2018 | 24/07/2019 |
LA CASTILLEJA ENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2012 | 13/10/2014 |
TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 02/09/2009 | |
ESSENCE VISION SL | Administrador Solidario | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
Administrador Unico
- Klaren Arnoud Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 58, S 8, H M 682675, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Administrador Unico
- Klaren Arnoud Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 57, S 8, H M 682675, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Empresa: LA CASTILLEJA ENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Klaren Arnoud Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27992 , F 29, S 8, H M 504439, I/A 7 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Empresa: LA CASTILLEJA ENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Klaren Arnoud Christiaan
- Reitelli Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27992 , F 29, S 8, H M 504439, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: TS EUROPEAN SYSTEMS AND SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Klaren Arnoud Christiaan
- Ribes Gomez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8346, L 5637, F 16, S 8, H V 110196, I/A 4 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-46
Empresa: ESSENCE VISION SL
Administrador Solidario
- Klaren Arnoud Christiaan
- Ribes Gomez Emilio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 129, S 8, H V 121234, I/A 2 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-46
Información de KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN
Mostramos los datos de KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLAREN ARNOUD CHRISTIAAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos