REDONDO MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de REDONDO MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDONDO MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINEO INDUSTRIAL SA | Secretario | 09/02/2017 | 14/08/2024 |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 02/01/2009 | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE REDONDO MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO MARTINEZ ANTONIO
Empresa: PINEO INDUSTRIAL SA
Secretario
- Redondo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 49607, I/A 69 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: PINEO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Redondo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 130, S 8, H M 49607, I/A 68 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Secretario
- Redondo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 65 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 18, S 8, H V 109989, I/A 70 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-46
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE UMIVALE SL
Apoderado Solidario
- Redondo Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 113, S 8, H V 109989, I/A 26 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-46
Información de REDONDO MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de REDONDO MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos