SANTAMARINA SECO MARTA
Informe ejecutivo de SANTAMARINA SECO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTAMARINA SECO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIMAT PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/06/2024 | |
PREVEGESA SALUD LABORAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2023 | |
RIESGO Y TRABAJO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2023 | |
IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL | Apoderado | 16/06/2023 | |
KLYNOS CONSULTORIS SL | REPR.143 RRM | 13/06/2023 | |
ALERGOCENTRE SL | REPR.143 RRM | 09/06/2023 | |
AVANTA MEDICAL SL | REPR.143 RRM | 06/06/2023 | |
UIATEK 09 SL | REPR.143 RRM | 06/06/2023 | |
GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 27/04/2023 | |
FORMALIA GABINETE SL | Apoderado Solidario | 08/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANTAMARINA SECO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARINA SECO MARTA
Empresa: UNIMAT PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez-lapuente Ferraz Ignacio
- Perez Cea Ponce Luis Rafael
- Pla Rius Jose
- Redondo Martinez Antonio Andres
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115577, I/A 34 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
- Santamarina Seco Marta
- Soriano Gosp Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493, L 8771, F 7, S 8, H V 109989, I/A 140 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
- Redondo Martinez Antonio Andres
- Santamarina Seco Marta
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 178, S 8, H V 109989, I/A 138 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: PREVEGESA SALUD LABORAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marsiñach Tirvio Domenec
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41822 , F 219, S 8, H B 214493, I/A 9 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Empresa: RIESGO Y TRABAJO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Benito Jose Antonio
- Perez Cea Ponce Rafael
- Santamarina Seco Marta
- Soriano Gosp Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 28, S 8, H LO 5148, I/A 6 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-26
Empresa: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL
Apoderado
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 88, S 8, H LU 5468, I/A 28 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-27
Empresa: KLYNOS CONSULTORIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39194 , F 175, S 8, H B 315969, I/A 23 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-08
Empresa: ALERGOCENTRE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 150, S 8, H B 3587, I/A 21 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: UIATEK 09 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48672 , F 20, S 8, H B 381446, I/A 18 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: ALERGOLAB SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48672 , F 23, S 8, H B 194057, I/A 15 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
VER MAS ACTOS
Información de SANTAMARINA SECO MARTA
Mostramos los datos de SANTAMARINA SECO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARINA SECO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos