MARIGOMEZ VELASCO FELIX
Informe ejecutivo de MARIGOMEZ VELASCO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIGOMEZ VELASCO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2015 | 06/05/2024 |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2022 | 06/05/2024 |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2024 | 06/05/2024 |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado | 02/06/2023 | |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado | 02/06/2023 | |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado | 13/05/2013 | 08/05/2015 |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado | 03/12/2009 | |
VALORA PREVENCION SL | Apoderado | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARIGOMEZ VELASCO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIGOMEZ VELASCO FELIX
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
- Santamarina Seco Marta
- Soriano Gosp Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493, L 8771, F 7, S 8, H V 109989, I/A 140 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
- Redondo Martinez Antonio Andres
- Santamarina Seco Marta
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 178, S 8, H V 109989, I/A 138 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferrandiz Galbis Francisco
- Gomez Perez Jesus
- Marigomez Velasco Felix
- Marigomez Velasco Felix
- Marigomez Velasco Felix
- Soriano Gosp Pilar
- Soriano Gosp Pilar
- Soriano Gosp Pilar
- Soriano Gosp Pilar
Apoderado
- Marigomez Velasco Felix
- Santos Exposito Ana
- Soriano Gosp Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 177, S 8, H V 109989, I/A 135 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
- Santamarina Seco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 175, S 8, H V 109989, I/A 128 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marigomez Velasco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 98, S 8, H V 109989, I/A 79 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-46
Empresa: VALORA PREVENCION SL
Apoderado
- Gomez Perez Jesus
- Marigomez Velasco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 98, S 8, H V 109989, I/A 78 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-46
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE UMIVALE SL
Apoderado
- Ferrandiz Galbis Francisco
- Gomez Perez Jesus
- Marigomez Velasco Felix
- Soriano Gosp Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 11, S 8, H V 109989, I/A 54 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-46
Empresa: SOCIEDAD DE PREVENCION DE UMIVALE SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrandiz Galbis Francisco
- Marigomez Velasco Felix
- Moreno Perez Carlos Manuel
Apoderado
- Ferrandiz Galbis Francisco
- Marigomez Velasco Felix
- Moreno Perez Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8633, L 5920, F 115, S 8, H V 109989, I/A 33 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-46
Información de MARIGOMEZ VELASCO FELIX
Mostramos los datos de MARIGOMEZ VELASCO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIGOMEZ VELASCO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos