BERNHARDT ACHIM
Informe ejecutivo de BERNHARDT ACHIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNHARDT ACHIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINEO INDUSTRIAL SA | Consejero Delegado | 09/02/2017 | |
PINEO INDUSTRIAL SA | Consejero | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE BERNHARDT ACHIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNHARDT ACHIM
Empresa: PINEO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 130, S 8, H M 49607, I/A 68 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bautista Chamizo Mar
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 65 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Willi Wiemer Elmar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 65 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Willi Wiemer Elmar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 64 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Mast Cornelia
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 64 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 127, S 8, H M 49607, I/A 63 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 126, S 8, H M 49607, I/A 58 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Bernhardt Achim
Consejero
- Bernhardt Achim
- Naegele Jean Marie
- Schewnk Peter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 126, S 8, H M 49607, I/A 58 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Información de BERNHARDT ACHIM
Mostramos los datos de BERNHARDT ACHIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNHARDT ACHIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos