GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
Informe ejecutivo de GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINEO INDUSTRIAL SA | Apoderado Solidario | 07/12/2019 | |
PINEO INDUSTRIAL SA | Presidente | 09/02/2017 | |
PINEO INDUSTRIAL SA | Consejero | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
Empresa: PINEO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 130, S 8, H M 49607, I/A 68 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: PINEO INDUSTRIAL SA
Apoderado Solidario
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 130, S 8, H M 49607, I/A 67 (07/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Chamizo Mar
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 65 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Willi Wiemer Elmar
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 65 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Willi Wiemer Elmar
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 64 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Mast Cornelia
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 128, S 8, H M 49607, I/A 64 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Empresa: PFAFF INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero
- Bernhardt Achim
- Gallardo Garces Carlos-miguel
- Horauf Silke
Presidente
- Gallardo Garces Carlos-miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17889 , F 126, S 8, H M 49607, I/A 58 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Información de GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL
Mostramos los datos de GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLARDO GARCES CARLOS-MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos