RECA CASTELLON NOEL
Informe ejecutivo de RECA CASTELLON NOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RECA CASTELLON NOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado Solidario | 07/02/2019 | 13/04/2021 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 15/06/2017 | 28/08/2018 |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 27/12/2010 | 23/02/2013 |
VINCULACIONES DE RECA CASTELLON NOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECA CASTELLON NOEL
Apoderado Solidario
- Bestard Grande Francisco De La Concepcion
- Bravo Navarro Francisco Jose
- Del Rio Sanchez Luis Maria
- Fernandez Figueroa Maria Rosa
- Garcia Mateo Juan Miguel
- Lariño Noya Pablo
- Liñares Dopazo Constantino
- Mingorance Sanchez Pedro
- Moreno Daza Maria Isabel
- Ochandiano Gonzalez Ignacio
- Reca Castellon Noel
- Rios Cardeñosa Antonio
- Sanchez Taura Javier
- Seron Teruel Manuel
- Taura Ten Maria Amparo
Apoderado
- Alvarez Gutierrez Alfonso
- Badia Basoli Manel
- Carracedo Grana Montserrat
- Cuadrado Marquez Alejandro
- De Blas Guasp Alberto
- Fernandez Lozano Arturo
- Fernandez Olmedo David
- Fernandez Rodriguez Marcos
- Fernandez Sanchez Alberto
- Garcia Erviti Daniel
- Garcia Fernandez Jose Maria
- Garcia Repullo Sandra
- Gonzalez Mendoza Jorge Adolfo
- Lario Perez Alfonso
- Llamas Aguilar Maria-jose
- Martinez Martinez Jesus
- Milagros Modeano Jimenez De La Coca
- Molina Torralba Sonia
- Nuñez Artalejo Ana Maria
- Ortega Berrio Jose Antonio
- Palacios Garzon Jose Carlos
- Quiralte Peñuela Francisco Javier
- Torres Escoda Monica
- Vaca Bachiller Maria Concepcion
- Vela Heredia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 64, S 8, H M 469367, I/A 173 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Apoderado Solidario
- Reca Castellon Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 22, S 8, H M 469367, I/A 99 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Reca Castellon Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34462 , F 188, S 8, H M 265725, I/A 152 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Barado Hualde Nicolas
- Blanco Rey Maria Isabel
- Camps Gracia Juan
- Cazorla Muñoz Fabian
- Cuesta Santamaria Manuel
- De Los Santos Dominguez Miguel Antonio
- Fraj Domingo Alvaro
- Hernandez Macias Marcelina
- Javier Serrano Sanchez
- Miras Marin Maria Carmen
- Ojeda Andres Alejandro
- Reca Castellon Noel
- Rodriguez Samaniego Francisco Eduardo
- Viera Naranjo Lidia Esther
Apoderado
- Ariza Gomez Maria Dolores
- Benbunan Gozlan Jose
- Cardona Cerda Jose Enrique
- Chacon Pacheco Mercedes
- De Simon Gimenez Ana
- Fernandez Canal Rosa Amparo
- Fraire Ventura Noel Daniel
- Garcia Fernandez Maria Jesus
- Germes Serrano Carlos
- Gomez Lombao Javier
- Gonzalez Martinez Carlos
- Gras Moya Manuel
- Marin Rot Camen
- Martin Martin Miguel Angel
- Martinez Carabias Juan Francisco
- Martinez Sanchis Maria De Las Nieves
- Montoya Cugat Concepcion
- Pigazos Hernandez Angel Ubaldo
- Pinto Hernandez Jose Juan
- Ramirez Ortiz Santiago Jose
- Rey Peña Julia
- Salto Fossi Manuel
- Sanz Perez Alvaro
- Seijo Rosende Antonio
- Smith Rezola Monica
- Suarez Fuente Juan Manuel
- Varona Lanza Maria Lucema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 113, S 8, H M 52461, I/A 472 (23/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Apoderado Solidario
- Albert Clemente Francisco Javier
- Arias Muñoz Antonio Jesus
- Arnoso Bermudez Maria Begoña
- Artero Roca Silvia Del Mar
- ASERLAM LEDESMA SL
- Asseguris Mediterraneum Corredoria D'ass
- Barril Del Valle Sara
- Bausson Nolasco Aida Del Rosario
- Benito Herce Raquel
- Beret Moreno Maria Mar
- Blazquez Garcia Maria Teresa
- Bravo Garcia Jaime Miguel
- Calleja Carrasco Alfonso
- Canet Soler Maria Vicenta
- Carbajo Matas Olga
- Cassa Sanchez David
- Castillo Marzabal Alberto Leopoldo
- Cerqueda Ortiz Jordi
- Cuenca Gallego Angel
- Cuezva Tecedor Maria Del Coral
- De La Hera Gutierrez Maria Blanca
- De La Morena Pascual Arturo
- Escribano Alonso Javier
- Esteve Gomis Vicente Domingo
- Ferreira Monteiro Fernando Jose
- Fuertes Fernandez Aurora Isabel
- Garcia Antuña Victor Manuel
- Garcia Fernandez Jose Manuel
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
- Gonzalez Ramos Juan Diego
- Gutierrez Garzon Jaime Carlos
- Herrero Villanueva Bianca
- Hinojosa Lora Alicia
- Izaguirre Araque Maria Izaskun
- Laria Marco David
- Leon Martin Antonia
- Lopez Robles Eduardo
- Marsal Torrens Maite
- Martin Rodriguez Miguel
- Martinez Galan Maria Jose
- Maruri Hernaez Jon Imanol
- Marzan Pelaez Marta
- Mateo Tolosa Isabel
- Mauri Argudo Angela
- Merino Morell Carolina
- Miralles Fornes Barbara
- Molina Cano Luis
- Molina Hurtado Emilio Jose
- Molina Reyes Mercedes
- Monedero Fernandez Salvador
- Moral Arce Maria Angeles
- Moreno Infantes Julio
- Ojeda Escaño Maria Concepcion
- Ortega Molina Ana Maria
- Pereda Resines Alberto
- Perez Fernandez Nuria
- Pombo Varela Dolores
- Ramos De Los Rios Carmelo
- Reca Castellon Noel
- Rodriguez Caro Maria Alicia
- Rodriguez Piqueras Francisca
- Sala Astillero Beatriz
- Sangil Gil Maria Jose
- Sanguino Tirado Sara
- Sarraga Crespo Sara
- Seoane Herreros Jose Angel
- Solsona Figols Ramon
- Suarez Cabrera Beatriz
- Trenco Janer Ester
- Trives Campos Salvador Jose
- URBANA CENTRO JAEN AGENCIA DE SEGUROS SA
- Vallcanera Solanes Josep Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 28, S 8, H M 52461, I/A 377 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Información de RECA CASTELLON NOEL
Mostramos los datos de RECA CASTELLON NOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECA CASTELLON NOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos