GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROCAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 29/11/2019 | |
CALDERERIA MONTERO SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | |
DECORACION ARMAS SL | Administrador Concursal | 23/09/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
Empresa: FUNDIBUL ACEROS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDIBUL ACEROS SL
Nif:B20915955
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Fernandez Maria Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:24/07/2018
Número Procedimiento Concursal:875/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2251
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-27526
Inscripción:
14
Fecha Inscripción03/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 225, S 8, H SS 27526, I/A 14 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
Empresa: INMUEBLES SARA SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 15 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-24
Empresa: EUROCAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Fernandez Calero Laura
- Garcia Fernandez Maria Jesus
- Garcia Monja Maria-josefa
- Navarro Plaza Tania
- Sanchez Mora Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 105, S 8, H TO 5618, I/A 620 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-45
Empresa: FUNDIBUL ACEROS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDIBUL ACEROS SL
Nif:B20915955
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Fernandez Maria Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:24/07/2018
Número Procedimiento Concursal:875/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2251
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-27526
Inscripción:
12
Fecha Inscripción19/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 224, S 8, H SS 27526, I/A 12 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Empresa: FABISA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D.PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:08/10/2013
Número Procedimiento Concursal:734/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2246
Libro:
0
Folio:
34
Hoja:
8-5408
Inscripción:
15
Fecha Inscripción09/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 34, S 8, H SS 5408, I/A 15 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: ANFLORE STHETIC SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANFLORE STHETIC SL
Nif:B95732004
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Fernandez Maria Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:22/02/2017
Número Procedimiento Concursal:138/2017
Datos Registrales:
Tomo:
5388
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-62672
Inscripción:
6
Fecha Inscripción31/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 135, S 8, H BI 62672, I/A 6 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Empresa: ANFLORE STHETIC SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANFLORE STHETIC SL
Nif:B95732004
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Fernandez Maria Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:22/02/2017
Número Procedimiento Concursal:138/2017
Datos Registrales:
Tomo:
5388
Libro:
0
Folio:
135
Hoja:
8-62672
Inscripción:
5
Fecha Inscripción31/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 135, S 8, H BI 62672, I/A 5 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Empresa: BUFY AND BLACK SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Jesus
- Gulias Nantes Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 93, S 8, H M 336630, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: TRADENOR SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:13/07/2015
Número Procedimiento Concursal:474/2015
Datos Registrales:
Tomo:
330
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-3982
Inscripción:
0
Fecha Inscripción14/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 205, S 8, H BI 3982,B , I/ 6 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Empresa: INMUEBLES SARA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Fernandez Beatriz-nieves
- Garcia Fernandez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-24
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos