INMUEBLES SARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lope de Vega, 6
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMUEBLES SARA SL
CIF B24444655
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor AUDIT IBERICA SAP
VINCULACIONES DE INMUEBLES SARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES SARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT IBERICA SAP | Auditor | 30/04/2018 | 16/09/2020 |
Garcia Fernandez Beatriz-nieves | Liquidador Solidario | 13/12/2016 | 16/09/2020 |
Garcia Fernandez Maria Jesus | Liquidador Solidario | 13/12/2016 | 16/09/2020 |
Garcia Fernandez Maria Jesus | Apoderado | 16/09/2020 | |
Garcia Fernandez Beatriz | Administrador Solidario | 26/08/2014 | 13/12/2016 |
Garcia Fernandez Maria Jesus | Administrador Solidario | 24/09/2009 | 13/12/2016 |
Garcia Rodriguez Sabina Esther | Administrador Solidario | 26/08/2014 | |
Garcia Fernandez Beatriz | Administrador Solidario | 24/09/2009 |
ACTOS BORME DE INMUEBLES SARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 15 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 15 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-24
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 14 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-24
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 214, S 8, H LE 12708, I/A 13 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 213, S 8, H LE 12708, I/A 12 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 213, S 8, H LE 12708, I/A 12 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-24
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-229-24
- C/ LOPE DE VEGA 6 1º A (LEON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 213, S 8, H LE 12708, I/A 11 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-24