GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREICA OPTICOS SL | Administrador Solidario | 03/07/2019 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 27/12/2010 | 26/12/2017 |
ANKASUR OPTICOS SL | Administrador Solidario | 28/02/2017 | |
USERA OPTICOS SL | Representante | 24/02/2012 | 06/10/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
Empresa: AREICA OPTICOS SL
Administrador Solidario
- Doncel Garcia Carmen Maria
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26020 , F 58, S 8, H M 469038, I/A C (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Apoderado Solidario
- Albiñana Such Joaquin
- Arroyo Fernandez Emilio
- Calvo Rodriguez Maria
- Cortes Vazquez Eugenio
- De La Fuente Arizaga Luis
- Diez Martinez Juan Domingo
- Garcia Gil Juan
- Garcia Sanchez Olga
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
- Jimenez Fernandez Silvia
- Jimenez Pavon Pilar
- Langa Diaz Manuel
- Lopez Martin Sergio
- Menendez De Andres Jose Manuel
- Mora Uceda Lorena
- Pascual Mallen Marta
- Perez Gregori Oscar
- Pertinez Jimenez Francisco Javier
- Sanz Llavallol Begoña
- Teruel Lopez David
- Valero Gonzalez Francisco Javier
- Visiedo Villa Lina
Apoderado
- Acebes Muñoz Ivan
- Alonso Cordero Jesus
- Arguelles Maldonado Manuel
- ARTIGAS SAU MARIANO MIGUEL
- Ausina Climent Raquel
- Cordony Recio Dolors
- Diez Gonzalez Libertad
- Fernandez Hidalgo Manuel
- Gallego Chico Cesar
- Garcia Garcia Jose Miguel
- Garcia Saez Ana Belen
- Gimeno Carabal Hilario
- Gomez Bronchal Miriam
- Gomez Gonzalez Jose Luis
- Guerrero Bravo Francisco Javier
- Hevia Fernandez Luis
- Ingelmo Sanchez Tomas
- Juaranz Garcia Margarita
- Lorenzo Toledo Oscar Ivan
- Mellado Costa Jose Luis
- Molina Monsonis Estefania
- Moreno Iglesia Maria Jose
- Peñas Cano Amelia
- Perez Gomez Luz Maria
- Perez Gutierrez Carlos Maria
- Prado Fernandez Sandra
- Prieto Ledesma Ines Maria
- Quintana Font Maria-pilar
- Rodriguez Giraldez Jose
- Rojo Espinosa Angelina
- Rosales Ramirez Susana Maria
- Sanchez Corral Maria Angeles
- Torrecillas Moreno Raquel
- Torres Muñoz Pablo Manuel
- Torres Vallejo Jose Luis
- Villanueva Segura Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 146, S 8, H M 52461, I/A 647 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Empresa: ANKASUR OPTICOS SL
Administrador Solidario
- AAO OPTICO SA
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25816 , F 177, S 8, H M 465268, I/A 9 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Empresa: USERA OPTICOS SL
Administrador Solidario
Representante
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
- Poux Frederic Michel Ernest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29612 , F 95, S 8, H M 532905, I/A 7 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Empresa: USERA OPTICOS SL
Administrador Solidario
Representante
- Carriere Florent Rene Marie
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29612 , F 69, S 8, H M 532905, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Apoderado Solidario
- Albert Clemente Francisco Javier
- Arias Muñoz Antonio Jesus
- Arnoso Bermudez Maria Begoña
- Artero Roca Silvia Del Mar
- ASERLAM LEDESMA SL
- Asseguris Mediterraneum Corredoria D'ass
- Barril Del Valle Sara
- Bausson Nolasco Aida Del Rosario
- Benito Herce Raquel
- Beret Moreno Maria Mar
- Blazquez Garcia Maria Teresa
- Bravo Garcia Jaime Miguel
- Calleja Carrasco Alfonso
- Canet Soler Maria Vicenta
- Carbajo Matas Olga
- Cassa Sanchez David
- Castillo Marzabal Alberto Leopoldo
- Cerqueda Ortiz Jordi
- Cuenca Gallego Angel
- Cuezva Tecedor Maria Del Coral
- De La Hera Gutierrez Maria Blanca
- De La Morena Pascual Arturo
- Escribano Alonso Javier
- Esteve Gomis Vicente Domingo
- Ferreira Monteiro Fernando Jose
- Fuertes Fernandez Aurora Isabel
- Garcia Antuña Victor Manuel
- Garcia Fernandez Jose Manuel
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
- Gonzalez Ramos Juan Diego
- Gutierrez Garzon Jaime Carlos
- Herrero Villanueva Bianca
- Hinojosa Lora Alicia
- Izaguirre Araque Maria Izaskun
- Laria Marco David
- Leon Martin Antonia
- Lopez Robles Eduardo
- Marsal Torrens Maite
- Martin Rodriguez Miguel
- Martinez Galan Maria Jose
- Maruri Hernaez Jon Imanol
- Marzan Pelaez Marta
- Mateo Tolosa Isabel
- Mauri Argudo Angela
- Merino Morell Carolina
- Miralles Fornes Barbara
- Molina Cano Luis
- Molina Hurtado Emilio Jose
- Molina Reyes Mercedes
- Monedero Fernandez Salvador
- Moral Arce Maria Angeles
- Moreno Infantes Julio
- Ojeda Escaño Maria Concepcion
- Ortega Molina Ana Maria
- Pereda Resines Alberto
- Perez Fernandez Nuria
- Pombo Varela Dolores
- Ramos De Los Rios Carmelo
- Reca Castellon Noel
- Rodriguez Caro Maria Alicia
- Rodriguez Piqueras Francisca
- Sala Astillero Beatriz
- Sangil Gil Maria Jose
- Sanguino Tirado Sara
- Sarraga Crespo Sara
- Seoane Herreros Jose Angel
- Solsona Figols Ramon
- Suarez Cabrera Beatriz
- Trenco Janer Ester
- Trives Campos Salvador Jose
- URBANA CENTRO JAEN AGENCIA DE SEGUROS SA
- Vallcanera Solanes Josep Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 28, S 8, H M 52461, I/A 377 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Información de GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DEL ALAMO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos