SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODICON MEDITERRANEO SL | Administrador Solidario | 03/01/2009 | |
PRODICON MEDITERRANEO SL - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CONDEMAR 2000 SL UTE LEY 18 1982 DE 26 DE MAYO | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
Empresa: SEOANE & MURCIA ASOCIADOS SL
Consejero
- Seoane Herreros Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 144, S 8, H A 134338, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-03
Empresa: SEOANE & MURCIA ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Seoane Herreros Jose Angel
Presidente
- Seoane Herreros Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 144, S 8, H A 134338, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-03
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arnau Gomez Nuria
- Bellido Suarez Isabel Maria
- Blazquez Anguis Diego J
- Cabra Gomez Alicia Almudena
- Canales Luna Juana
- Carrillo Siles Inmaculada
- Crespo Blanco Jose Manuel
- Espot Boronat Salvador
- Fuertes Fernandez Aurora Isabel
- Garcia Gomez De La Flor Maria Eugenia
- Garcia Hernandez Patricia
- Jauregui Serrano Maria Lourdes
- Laorden Jimenez Jose Maria
- Lasalle Arias Pablo Manuel
- Martin Lopez Emilio
- Martin Marin Angeles
- Martinez Cayuela Alfonso
- Merino Morell Carolina
- Pereira Temblador Olga
- Pous Muñoz Patricia
- Quintana Llamas Alejandro
- Samper Arauz Benigna
- Seoane Herreros Jose Angel
- Sequera Gonzalez Cristina
- Slikker Ana Cristina
- Suarez Alfaro Francisco Jesus
- Velasco Calderon Enrique
Apoderado
- Aguillon Gutierrez Agustin
- Aparicio Gonzalez Asuncion
- Benavent Vidal Laura
- Benedicto Pintor Marta
- Blasco Egido Isabel
- Bravo Manzanaro Gabriel
- Chafer Lopez Isabel
- Cortes Perez Maria Arantzazu
- Dueñas Ramos Rafael
- Estalrich Tent Maria Josefa
- Fernandez Tovar Alicia
- Garcia Hornos Maria Victoria
- Garcia Martinez Jose Antonio
- Garcia Rubiera Cesar
- Gonzalez Alvarez Maria Del Rosario
- Jimenez Leal Jose
- Jimenez Minay Iciar
- Lamas Vazquez Jose Ramon
- Macias Trancoso Maria
- Martin Gallego Ana
- Martin Mate Diana
- Martin Quiroga Ainoha
- Molinero Egea Alberto
- Peña Hernandez Vicente
- Perez Polo Silvia
- Perez Veiga Roberto
- Rodriguez Lopez Francisco
- Rodriguez Mateos Ildefonso
- Schnaider Flastersztein Patricia-celia
- Viana Martinez Francisca
- Vilas Martinez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 132, S 8, H M 52461, I/A 515 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Empresa: SEOANE & MURCIA ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Seoane Herreros Jose Angel
Consejero
- Murcia Andreu Maria Del Carmen
- Seoane Herreros Jose Angel
- Seoane Murcia Cristina
Presidente
- Seoane Herreros Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 143, S 8, H A 134338, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-03
Apoderado Solidario
- Albert Clemente Francisco Javier
- Arias Muñoz Antonio Jesus
- Arnoso Bermudez Maria Begoña
- Artero Roca Silvia Del Mar
- ASERLAM LEDESMA SL
- Asseguris Mediterraneum Corredoria D'ass
- Barril Del Valle Sara
- Bausson Nolasco Aida Del Rosario
- Benito Herce Raquel
- Beret Moreno Maria Mar
- Blazquez Garcia Maria Teresa
- Bravo Garcia Jaime Miguel
- Calleja Carrasco Alfonso
- Canet Soler Maria Vicenta
- Carbajo Matas Olga
- Cassa Sanchez David
- Castillo Marzabal Alberto Leopoldo
- Cerqueda Ortiz Jordi
- Cuenca Gallego Angel
- Cuezva Tecedor Maria Del Coral
- De La Hera Gutierrez Maria Blanca
- De La Morena Pascual Arturo
- Escribano Alonso Javier
- Esteve Gomis Vicente Domingo
- Ferreira Monteiro Fernando Jose
- Fuertes Fernandez Aurora Isabel
- Garcia Antuña Victor Manuel
- Garcia Fernandez Jose Manuel
- Gonzalez Del Alamo Juan Carlos
- Gonzalez Ramos Juan Diego
- Gutierrez Garzon Jaime Carlos
- Herrero Villanueva Bianca
- Hinojosa Lora Alicia
- Izaguirre Araque Maria Izaskun
- Laria Marco David
- Leon Martin Antonia
- Lopez Robles Eduardo
- Marsal Torrens Maite
- Martin Rodriguez Miguel
- Martinez Galan Maria Jose
- Maruri Hernaez Jon Imanol
- Marzan Pelaez Marta
- Mateo Tolosa Isabel
- Mauri Argudo Angela
- Merino Morell Carolina
- Miralles Fornes Barbara
- Molina Cano Luis
- Molina Hurtado Emilio Jose
- Molina Reyes Mercedes
- Monedero Fernandez Salvador
- Moral Arce Maria Angeles
- Moreno Infantes Julio
- Ojeda Escaño Maria Concepcion
- Ortega Molina Ana Maria
- Pereda Resines Alberto
- Perez Fernandez Nuria
- Pombo Varela Dolores
- Ramos De Los Rios Carmelo
- Reca Castellon Noel
- Rodriguez Caro Maria Alicia
- Rodriguez Piqueras Francisca
- Sala Astillero Beatriz
- Sangil Gil Maria Jose
- Sanguino Tirado Sara
- Sarraga Crespo Sara
- Seoane Herreros Jose Angel
- Solsona Figols Ramon
- Suarez Cabrera Beatriz
- Trenco Janer Ester
- Trives Campos Salvador Jose
- URBANA CENTRO JAEN AGENCIA DE SEGUROS SA
- Vallcanera Solanes Josep Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 28, S 8, H M 52461, I/A 377 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Empresa: PRODICON MEDITERRANEO SL
Administrador Solidario
- Seoane Herreros Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 62, S 8, H A 84712, I/A 5 (03/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-03
Administrador Unico
- Seoane Herreros Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 211, S 8, H A 115408, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-03
Información de SEOANE HERREROS JOSE ANGEL
Mostramos los datos de SEOANE HERREROS JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEOANE HERREROS JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos