GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMBROS SL | Consejero | 07/07/2024 | |
SIMBROS SL | Apoderado | 07/07/2024 | |
INMOBILIARIA GYMBROS SL | Consejero | 06/07/2024 | |
INMOBILIARIA GYMBROS SL | Apoderado Solidario | 06/07/2024 | |
APARTO SUITTES MURALTO SL | Apoderado | 06/07/2024 | |
APARTO SUITTES MURALTO SL | Consejero | 06/07/2024 | |
BOXING LAS ROZAS SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
NEKAR INTERIORS SL | Liquidador Mancomunado | 10/06/2023 | |
INTERIORS 2019 ARTIKEL SL | Liquidador Mancomunado | 09/06/2023 | |
CONTRATAS Y VENTAS SA | Apoderado Mancomunado | 28/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
Empresa: INMOBILIARIA GYMBROS SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 94784, I/A 35 (06/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: INMOBILIARIA GYMBROS SL
Consejero
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 94784, I/A 34 (06/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: SIMBROS SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 7951, I/A 17 (07/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: SIMBROS SL
Consejero
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 7951, I/A 16 (07/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: APARTO SUITTES MURALTO SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 96966, I/A 26 (06/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: APARTO SUITTES MURALTO SL
Consejero
- Alonso Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 96966, I/A 25 (06/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: BOXING LAS ROZAS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 74, S 8, H M 759708, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: NEKAR INTERIORS SL
Liquidador Mancomunado
- Almale Isac Maria Nelly
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 196, S 8, H B 399274, I/A 2 (10/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: NEKAR INTERIORS SL
Administrador Mancomunado
- Almale Isac Maria Nelly
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41851 , F 196, S 8, H B 399274, I/A 2 (10/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: INTERIORS 2019 ARTIKEL SL
Liquidador Mancomunado
- Almale Isac Maria Nelly
- Gonzalez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46774 , F 169, S 8, H B 530473, I/A 2 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MARTINEZ CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos