PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBOTANTE INMUEBLES SL | Vicepresidente | 03/11/2010 | 10/03/2011 |
ARBOTANTE INMUEBLES SL | Consejero | 03/11/2010 | 10/03/2011 |
COE SA COESA FOTOCOMPOSICION | Consejero | 19/07/2010 | 10/03/2011 |
DITEG SA | Vicepresidente | 11/05/2010 | 09/03/2011 |
DITEG SA | Consejero | 11/05/2010 | 09/03/2011 |
EGRAF SA | Vicepresidente | 21/06/2010 | 08/03/2011 |
EGRAF SA | Consejero | 21/06/2010 | 08/03/2011 |
EGRAF SA | Vicepresidente | 05/03/2009 | 21/06/2010 |
EGRAF SA | Consejero | 05/03/2009 | 21/06/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
Empresa: COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Consejero
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 26 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Consejero
- Perez Cortijo Maria Angeles
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 85, S 8, H M 507440, I/A 3 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: DITEG SA
Consejero
- Perez Cortijo Maria Angeles
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 15 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero
- Perez Cortijo Maria Angeles
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 181, S 8, H M 11774, I/A 49 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 79, S 8, H M 507440, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Empresa: COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 24 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 177, S 8, H M 11774, I/A 46 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Perez Jorge
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 177, S 8, H M 11774, I/A 46 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: DITEG SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 62, S 8, H M 75636, I/A 13 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Perez Cortijo Maria Angeles
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Perez Jorge
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Cortijo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 177, S 8, H M 11774, I/A 44 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CORTIJO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos