LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGRAF SA | Secretario | 21/06/2010 | 16/02/2015 |
EGRAF SA | Consejero | 21/06/2010 | 16/02/2015 |
ARBOTANTE INMUEBLES SL | Secretario | 03/11/2010 | 13/02/2015 |
ARBOTANTE INMUEBLES SL | Consejero | 03/11/2010 | 13/02/2015 |
EGRAF SA | Apoderado | 24/07/2014 | |
ARBOTANTE INMUEBLES SL | Apoderado | 16/12/2010 | 20/06/2014 |
DITEG SA | Liquidador Solidario | 10/09/2013 | 10/09/2013 |
DITEG SA | Secretario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
DITEG SA | Consejero | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
DITEG SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
Empresa: EGRAF SA
Consejero
- Lopez Llorente Jose Jesus
Secretario
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 182, S 8, H M 11774, I/A 56 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Consejero
- Lopez Llorente Jose Jesus
Secretario
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 88, S 8, H M 507440, I/A 9 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: EGRAF SA
Apoderado
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 180, S 8, H M 11774, I/A 54 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Apoderado
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 86, S 8, H M 507440, I/A 6 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: DITEG SA
Liquidador Solidario
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: DITEG SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Liquidador Solidario
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: CYR CONSULTING SL
Liquidador
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777 , F 153, S 8, H M 110375, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: CYR CONSULTING SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
Consejero
- Lopez Llorente Emiliano
- Lopez Llorente Jose Jesus
- Yuste Del Peso Juan
- Yuste Exposito Enrique
Presidente
Secretario
- Lopez Llorente Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777 , F 153, S 8, H M 110375, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LLORENTE JOSE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos