EGRAF SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EGRAF SA
CIF A28182301
Capital Social 210999.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Página Web www.egraf.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Yuste Del Peso Juan
VINCULACIONES DE EGRAF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EGRAF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORES MAD SL | Auditor | 16/04/2012 | 06/06/2017 |
Del Rio Aparicio Alberto | Apoderado | 24/07/2014 | 06/06/2017 |
Gallego Gasulla Rafael | Secretario | 28/04/2016 | 06/06/2017 |
Gallego Gasulla Rafael | Consejero | 28/04/2016 | 06/06/2017 |
Lopez Peñaranda Francisco | Apoderado | 24/07/2014 | 06/06/2017 |
Para Rodriguez-santana Juan Carlos | Auditor | 28/07/2015 | 06/06/2017 |
Yuste Del Peso Juan | Apoderado | 24/07/2014 | 06/06/2017 |
Yuste Del Peso Juan | Presidente | 21/06/2010 | 06/06/2017 |
Yuste Del Peso Juan | Consejero | 21/06/2010 | 06/06/2017 |
Lopez Peñaranda Francisco | Consejero | 28/07/2015 | 05/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EGRAF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 65 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EGRAF SA
Nif:A28182301
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017 SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO, ASI COMO LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD Y LA CANCELACION DE TODAS SUS INSCRIPCIONES
Fecha de Resolución:30/03/2017
Número Procedimiento Concursal:512/2016
Datos Registrales:
Tomo:
32264
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-11774
Inscripción:
65
Fecha Inscripción06/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 65 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EGRAF SA
Nif:A28182301
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO A LA SOCIEDAD "EGRAF SA"
Fecha de Resolución:30/03/2017
Número Procedimiento Concursal:512/2016
Datos Registrales:
Tomo:
32264
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-11774
Inscripción:
65
Fecha Inscripción06/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 65 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 64 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 63 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 62 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 184, S 8, H M 11774, I/A 61 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Capital Anterior: | 111.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 99.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.999,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 184, S 8, H M 11774, I/A 60 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 183, S 8, H M 11774, I/A 59 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 183, S 8, H M 11774, I/A 58 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28