YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAY COURT PARTNERS SL | Representante | 11/11/2015 | |
E-LEARNING CUCO SL | Representante | 05/06/2014 | |
INCENTIVOS Y DESARROLLOS SL | Liquidador | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Administrador Unico
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 107, S 8, H M 528615, I/A 12 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 89, S 8, H M 507440, I/A 12 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32264 , F 185, S 8, H M 11774, I/A 62 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: CLAY COURT PARTNERS SL
Administrador Solidario
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33918 , F 129, S 8, H M 610375, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: EGRAF SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 182, S 8, H M 11774, I/A 52 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Empresa: ARBOTANTE INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28167 , F 85, S 8, H M 507440, I/A 5 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: E-LEARNING CUCO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32295 , F 212, S 8, H M 581296, I/A 1 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Administrador Unico
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 103, S 8, H M 528615, I/A 6 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 103, S 8, H M 528615, I/A 6 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Yuste Perez Juan Angel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 102, S 8, H M 528615, I/A 3 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
VER MAS ACTOS
Información de YUSTE PEREZ JUAN ANGEL
Mostramos los datos de YUSTE PEREZ JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YUSTE PEREZ JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos