HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
Informe ejecutivo de HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEG31 PARTNERS SL | Administrador Unico | 04/12/2012 | |
CUCO CUBE CONSULTING SL | Apoderado | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
Empresa: JUMP TV SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34206 , F 166, S 8, H M 615361, I/A 2 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: JUMP TV SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34206 , F 164, S 8, H M 615361, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- AGLO PARTNERS SL
- Benages Tellez Juan
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 103, S 8, H M 528615, I/A 6 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: AMEG31 PARTNERS SL
Administrador Unico
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30526 , F 31, S 8, H M 549409, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- AGLO PARTNERS SL
- Alvarez Martinez Enrique Javier
- Benages Tellez Juan
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 102, S 8, H M 528615, I/A 3 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: CUCO CUBE CONSULTING SL
Apoderado
- Herrero Valverde Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29366 , F 101, S 8, H M 528615, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Información de HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO
Mostramos los datos de HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO VALVERDE JESUS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos